YEBENES JIMENEZ AVENDAÑO FELIX
Informe ejecutivo de YEBENES JIMENEZ AVENDAÑO FELIX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE YEBENES JIMENEZ AVENDAÑO FELIX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIFORMA SA | Administrador Unico | 22/02/2013 | |
D 2000 LOGISTICA EDITORIAL SL | Presidente | 21/12/2009 | |
D 2000 LOGISTICA EDITORIAL SL | Consejero Delegado | 21/12/2009 | |
D 2000 LOGISTICA EDITORIAL SL | Consejero | 21/12/2009 |
VINCULACIONES DE YEBENES JIMENEZ AVENDAÑO FELIX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YEBENES JIMENEZ AVENDAÑO FELIX
Empresa: DISTRIFORMA SA
Administrador Unico
- Yebenes Jimenez Avendaño Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37176 , F 204, S 8, H M 77327, I/A 15 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-28
Empresa: DISTRIFORMA SA
Administrador Unico
- Yebenes Jimenez Avendaño Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4708 , F 61, S 8, H M 77327, I/A 14 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-28
Empresa: D 2000 LOGISTICA EDITORIAL SL
Consejero Delegado
- Yebenes Jimenez Avendaño Felix
Consejero
- Gregorio Solis Leonor
- Yebenes Gregorio Laura
- Yebenes Jimenez Avendaño Felix
Presidente
- Yebenes Jimenez Avendaño Felix
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14267 , F 177, S 8, H M 235161, I/A 5 (27/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-28
Empresa: DISTRIFORMA SA
Administrador Unico
- Yebenes Jimenez Avendaño Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4708 , F 60, S 8, H M 77327, I/A 10 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-28
Empresa: D 2000 LOGISTICA EDITORIAL SL
Consejero Delegado
- Yebenes Jimenez Avendaño Felix
Consejero
- Yebenes Gregorio Laura
- Yebenes Jimenez Avendaño Felix
Presidente
- Yebenes Jimenez Avendaño Felix
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14267 , F 177, S 8, H M 235161, I/A 4 (21/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-28
Información de YEBENES JIMENEZ AVENDAÑO FELIX
Mostramos los datos de YEBENES JIMENEZ AVENDAÑO FELIX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YEBENES JIMENEZ AVENDAÑO FELIX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos