YE YUECHANG
Informe ejecutivo de YE YUECHANG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE YE YUECHANG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YE YUECHANG
Empresa: ETILY & HOUSE SL
Administrador Solidario
- Sun Xiaomin
- Ye Yuechang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31724 , F 176, S 8, H M 570794, I/A 2 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-7-28
Empresa: ETILY & HOUSE SL
Administrador Unico
- Ye Yuechang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31724 , F 176, S 8, H M 570794, I/A 2 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-7-28
Empresa: ETILY & HOUSE SL
Administrador Unico
- Ye Yuechang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31724 , F 175, S 8, H M 570794, I/A 1 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-28
Empresa: ETILY & HOUSE SL
Socio Único
- Ye Yuechang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31724 , F 175, S 8, H M 570794, I/A 1 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-28
Información de YE YUECHANG
Mostramos los datos de YE YUECHANG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YE YUECHANG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos