YE SHENGXU
Informe ejecutivo de YE SHENGXU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE YE SHENGXU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FLYING FISH RESELEO SL | Socio Unico | 10/03/2017 | |
FLYING FISH RESELEO SL | Administrador Unico | 10/03/2017 | |
PING AN GRUPO SL | Socio Unico | 21/10/2016 | |
PING AN GRUPO SL | Administrador Unico | 21/10/2016 | |
EXTRACENTER SL | Administrador Unico | 15/10/2009 |
VINCULACIONES DE YE SHENGXU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YE SHENGXU
Empresa: BOSCHI YUAN DA HERMANOS SL
Apoderado
- Ye Shengxu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31089 , F 52, S 8, H M 559506, I/A 4 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-28
Empresa: FLYING FISH RESELEO SL
Administrador Unico
- Ye Shengxu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35730 , F 11, S 8, H M 642062, I/A 1 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-28
Empresa: FLYING FISH RESELEO SL
Socio Único
- Ye Shengxu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35730 , F 11, S 8, H M 642062, I/A 1 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-28
Empresa: PING AN GRUPO SL
Administrador Unico
- Ye Shengxu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33214 , F 146, S 8, H M 597726, I/A 2 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-28
Empresa: PING AN GRUPO SL
Socio Único
- Ye Shengxu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33214 , F 146, S 8, H M 597726, I/A 2 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-28
Empresa: BOSCHI YUAN DA HERMANOS SL
Apoderado
- Ye Shengxu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31089 , F 51, S 8, H M 559506, I/A 2 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-28
Empresa: EXTRACENTER SL
Administrador Unico
- Ye Shengxu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27058 , F 193, S 8, H M 487625, I/A 1 (15/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-204-28
Información de YE SHENGXU
Mostramos los datos de YE SHENGXU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YE SHENGXU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos