YE PAN GENLAN
Informe ejecutivo de YE PAN GENLAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE YE PAN GENLAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WOK LOS ALISIOS SL | Administrador Solidario | 25/03/2019 | |
MELISA Y NIEVES SL | Administrador Solidario | 17/03/2017 | |
RESTAURANTE BAMBOO GARDEN SL | Administrador Solidario | 23/05/2011 |
VINCULACIONES DE YE PAN GENLAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YE PAN GENLAN
Empresa: WOK LOS ALISIOS SL
Administrador Solidario
- Li Liqu
- Ye Pan Genlan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 71, S 8, H GC 55349, I/A 1 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-35
Empresa: RESTAURANTE LIQU LI SL
Administrador Solidario
- Ye Pan Genlan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2161 , F 187, S 8, H GC 52471, I/A 2 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-35
Empresa: RESTAURANTE LIQU LI SL
Administrador Solidario
- Li Liqu
- Ye Pan Genlan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2161 , F 185, S 8, H GC 52471, I/A 1 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-64-35
Empresa: MELISA Y NIEVES SL
Administrador Solidario
- Li Liqu
- Ye Pan Genlan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2161 , F 54, S 8, H GC 52440, I/A 1 (17/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-35
Empresa: RESTAURANTE BAMBOO GARDEN SL
Administrador Solidario
- Li Liqu
- Ye Pan Genlan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1991 , F 1, S 8, H GC 44396, I/A 1 (23/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-35
Información de YE PAN GENLAN
Mostramos los datos de YE PAN GENLAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YE PAN GENLAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos