YE AILI
Informe ejecutivo de YE AILI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE YE AILI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JIN BEI ZI SL | Administrador Solidario | 26/06/2015 | |
SHU JIAN CHENG SL | Administrador Solidario | 19/11/2010 | |
SERVICIOS Y GESTORES INMOBILIARIOS VILLAVERDE SL | Administrador Unico | 12/04/2010 | |
SERVICIOS INMOBILIARIOS CASANOVA SLL | Administrador Unico | 27/11/2009 | |
DONG GAN DI DAI SL | Administrador Mancomunado | 20/04/2009 |
VINCULACIONES DE YE AILI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YE AILI
Empresa: JIN BEI ZI SL
Administrador Solidario
- Yang Riqing
- Ye Aili
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33629 , F 78, S 8, H M 605339, I/A 1 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-28
Empresa: SHU JIAN CHENG SL
Administrador Solidario
- Ye Aili
- Ye Xiaomei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28238 , F 64, S 8, H M 508627, I/A 1 (19/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-28
Administrador Unico
- Ye Aili
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27626 , F 16, S 8, H M 497819, I/A 1 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-28
Empresa: SERVICIOS INMOBILIARIOS CASANOVA SLL
Administrador Unico
- Ye Aili
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17496 , F 49, S 8, H M 300460, I/A 3 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-236-28
Empresa: DONG GAN DI DAI SL
Administrador Mancomunado
- Ye Aili
- Ye Xiaomei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26592 , F 201, S 8, H M 479247, I/A 1 (20/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-81-28
Información de YE AILI
Mostramos los datos de YE AILI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YE AILI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos