YBARRA VALDENEBRO MAGDALENA
Informe ejecutivo de YBARRA VALDENEBRO MAGDALENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE YBARRA VALDENEBRO MAGDALENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPACE & ECONOMY SUMMIT SL | Consejero | 26/03/2015 | 07/12/2016 |
THE SHOPPING TOURISM INSTITUTE SL | Consejero | 10/03/2015 | 10/11/2016 |
VINCULACIONES DE YBARRA VALDENEBRO MAGDALENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YBARRA VALDENEBRO MAGDALENA
Consejero
- EL PESCANTE BAJO SL
- PERSEIDAS 2017 SL
- Ybarra Valdenebro Magdalena
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33319 , F 6, S 8, H M 599668, I/A 4 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-28
Empresa: THE SHOPPING TOURISM INSTITUTE SL
Consejero
- EL PESCANTE BAJO SL
- PERSEIDAS 2017 SL
- Ybarra Valdenebro Magdalena
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33236 , F 47, S 8, H M 598107, I/A 3 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-28
Consejero
- EL PESCANTE BAJO SL
- PERSEIDAS 2017 SL
- Ybarra Valdenebro Magdalena
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33319 , F 1, S 8, H M 599668, I/A 1 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-64-28
Empresa: THE SHOPPING TOURISM INSTITUTE SL
Consejero
- EL PESCANTE BAJO SL
- PERSEIDAS 2017 SL
- Ybarra Valdenebro Magdalena
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33236 , F 42, S 8, H M 598107, I/A 1 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-52-28
Información de YBARRA VALDENEBRO MAGDALENA
Mostramos los datos de YBARRA VALDENEBRO MAGDALENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YBARRA VALDENEBRO MAGDALENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos