YBARRA CHURRUCA SANTIAGO
Informe ejecutivo de YBARRA CHURRUCA SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 7
VINCULACIONES DE YBARRA CHURRUCA SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YBARRA CHURRUCA SANTIAGO
Empresa: JATA 2001 SL
Socio Único
- Ybarra Churruca Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 32167, I/A 6 (25/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-48
Empresa: EL NORTE DE CASTILLA SA
Consejero
- Ybarra Churruca Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1578 , F 205, S 8, H VA 1044, I/A 152 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-47
Empresa: DIARIO ABC SL
Consejero
- Ybarra Churruca Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22253 , F 169, S 8, H M 268915, I/A 73 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-28
Empresa: EL NORTE DE CASTILLA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1578 , F 205, S 8, H VA 1044, I/A 149 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-173-47
Empresa: EL NORTE DE CASTILLA SA
Consejero
- Blanco Gomez Enrique
- COMERESA PAIS VASCO SL
- COMERESA PRENSA SL
- Royo-villanova Paya Alejandro
- Ybarra Churruca Santiago
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1578 , F 205, S 8, H VA 1044, I/A 149 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-173-47
Empresa: MEZOUNA SL
Consejero
- De Ybarra Y Churruca Emilio
- Ybarra Churruca Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4433 , F 39, S 8, H BI 25394, I/A 18 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-48
Empresa: SATURRARAN CAPITAL SL
Administrador Unico
- Ybarra Churruca Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32499 , F 104, S 8, H M 584982, I/A 6 (10/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-181-28
Empresa: MEZOUNA SL
Consejero
- Ybarra Churruca Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4433 , F 39, S 8, H BI 25394, I/A 17 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-48
Empresa: NARANJALES DEL RIO PIEDRAS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 658 , F 203, S 8, H H 7811, I/A 21 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-21
Empresa: LA DEHESILLA DE PUNTA UMBRIA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 671 , F 103, S 8, H H 11111, I/A 6 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-21
VER MAS ACTOS
Información de YBARRA CHURRUCA SANTIAGO
Mostramos los datos de YBARRA CHURRUCA SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YBARRA CHURRUCA SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos