YBARRA CEARRA LUIS IGNACIO
Informe ejecutivo de YBARRA CEARRA LUIS IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE YBARRA CEARRA LUIS IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REDUCCION DE GASTOS SL | Administrador Solidario | 09/03/2011 | |
CONVERTIDOR SOLAR CIENTO VEINTIDOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/01/2010 |
VINCULACIONES DE YBARRA CEARRA LUIS IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YBARRA CEARRA LUIS IGNACIO
Empresa: ADECOM CAPITAL SL
Administrador Unico
- Ybarra Cearra Luis Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5909 , F 143, S 8, H BI 74812, I/A 2 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-48
Empresa: ADECOM CAPITAL SL
Administrador Unico
- Ybarra Cearra Luis Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5909 , F 143, S 8, H BI 74812, I/A 1 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-48
Empresa: ADECOM CAPITAL SL
Socio Único
- Ybarra Cearra Luis Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5909 , F 143, S 8, H BI 74812, I/A 1 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-48
Consejero
- Candela Belda Alfredo
- Caravaca Morcillo Juan Antonio
- Jimenez Lapeña Francisco
- Riesco Prieto Manuel
- Ybarra Cearra Luis Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26472 , F 155, S 8, H M 477074, I/A 7 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-28
Empresa: REDUCCION DE GASTOS SL
Administrador Solidario
- Ibarrondo Uribe Luis
- Ybarra Cearra Luis Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5191 , F 177, S 8, H BI 58137, I/A 1 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-48
Apoderado Mancomunado Solidario
- Candela Belda Alfredo
- Caravaca Morcillo Juan Antonio
- Jimenez Lapeña Francisco
- Molina Perez Esteban
- Riesco Prieto Manuel
- Ybarra Cearra Luis Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26472 , F 154, S 8, H M 477074, I/A 6 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-23-28
Consejero
- Candela Belda Alfredo
- Caravaca Morcillo Juan Antonio
- Jimenez Lapeña Francisco
- Riesco Prieto Manuel
- Ybarra Cearra Luis Ignacio
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26472 , F 153, S 8, H M 477074, I/A 5 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-23-28
Información de YBARRA CEARRA LUIS IGNACIO
Mostramos los datos de YBARRA CEARRA LUIS IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YBARRA CEARRA LUIS IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos