YBARRA CASTAÑO ICIAR
Informe ejecutivo de YBARRA CASTAÑO ICIAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE YBARRA CASTAÑO ICIAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARMONA YBARRA SERVICES SL | Administrador Solidario | 11/03/2019 | |
SALUD Y DIETA SOLUCIONES SL | Administrador Unico | 22/01/2016 |
VINCULACIONES DE YBARRA CASTAÑO ICIAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YBARRA CASTAÑO ICIAR
Empresa: WOET MEDICAL SL
Liquidador
- Ybarra Castaño Iciar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32484 , F 172, S 8, H M 584729, I/A 2 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-28
Empresa: WOET MEDICAL SL
Administrador Unico
- Ybarra Castaño Iciar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32484 , F 172, S 8, H M 584729, I/A 2 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-28
Empresa: CARMONA YBARRA SERVICES SL
Administrador Solidario
- Ybarra Castaño Iciar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26961 , F 196, S 8, H M 485824, I/A 3 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-28
Empresa: SALUD Y DIETA SOLUCIONES SL
Administrador Unico
- Ybarra Castaño Iciar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34305 , F 50, S 8, H M 617125, I/A 1 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-28
Empresa: SALUD Y DIETA SOLUCIONES SL
Socio Único
- Ybarra Castaño Iciar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34305 , F 50, S 8, H M 617125, I/A 1 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-28
Empresa: WOET MEDICAL SL
Administrador Unico
- Ybarra Castaño Iciar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32484 , F 170, S 8, H M 584729, I/A 1 (02/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-172-28
Información de YBARRA CASTAÑO ICIAR
Mostramos los datos de YBARRA CASTAÑO ICIAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YBARRA CASTAÑO ICIAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos