YBARRA AZNAR MARIA
Informe ejecutivo de YBARRA AZNAR MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE YBARRA AZNAR MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENTAR ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 26/04/2023 | |
MEZOUNA SL | Consejero | 23/06/2021 | |
INCHUR SA | Socio Unico | 26/11/2015 | |
INCHUR SA | Administrador Unico | 17/09/2012 |
VINCULACIONES DE YBARRA AZNAR MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YBARRA AZNAR MARIA
Empresa: GENTAR ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Ybarra Aznar Emilio Maria
- Ybarra Aznar Ignacio
- Ybarra Aznar Lucia
- Ybarra Aznar Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5209, L 2517, F 20, S 8, H V 41705, I/A 23 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-84-46
Empresa: ELGUERO SA
Liquidador Solidario
- Ybarra Aznar Emilio
- Ybarra Aznar Ignacio
- Ybarra Aznar Lucia
- Ybarra Aznar Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36297 , F 86, S 8, H M 652151, I/A 6 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-28
Empresa: ELGUERO SA
Consejero
- Ybarra Aznar Emilio
- Ybarra Aznar Ignacio
- Ybarra Aznar Lucia
- Ybarra Aznar Maria
Presidente
Secretario
- Ybarra Aznar Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36297 , F 86, S 8, H M 652151, I/A 6 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-28
Empresa: INCHUR SA
Administrador Unico
- Ybarra Aznar Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40201 , F 140, S 8, H M 714353, I/A 3 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-28
Empresa: HOYA DE LOS VENADOS SL
Administrador Unico
- Ybarra Aznar Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23885 , F 36, S 8, H M 428811, I/A 4 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-28
Empresa: MEZOUNA SL
Consejero
- Ybarra Aznar Lucia
- Ybarra Aznar Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4433 , F 39, S 8, H BI 25394, I/A 18 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-48
Empresa: ELGUERO SA
Consejero
- Ybarra Aznar Emilio
- Ybarra Aznar Ignacio
- Ybarra Aznar Lucia
- Ybarra Aznar Maria
Presidente
Secretario
- Ybarra Aznar Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36297 , F 84, S 8, H M 652151, I/A 3 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-28
Empresa: INCHUR SA
Administrador Unico
- Ybarra Aznar Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3511 , F 165, S 8, H BI 2749,A , I/ 18 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-48
Empresa: INCHUR SA
Socio Único
- Ybarra Aznar Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3511 , F 165, S 8, H BI 2749,A , I/ 17 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-48
Empresa: INCHUR SA
Administrador Unico
- Ybarra Aznar Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3511 , F 164, S 8, H BI 2749,A , I/ 15 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-48
VER MAS ACTOS
Información de YBARRA AZNAR MARIA
Mostramos los datos de YBARRA AZNAR MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YBARRA AZNAR MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos