YAYA GONZALO
Informe ejecutivo de YAYA GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE YAYA GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHARLY Y LA FABRICA DE EMPANADAS SL | Apoderado | 27/04/2023 | |
LA RIOJA QUEBRADA SL | Administrador Unico | 04/04/2018 | |
SAN JUAN DEL SOL SL | Administrador Unico | 08/03/2018 | |
CHIPA MITAI SL | Administrador Unico | 28/08/2015 |
VINCULACIONES DE YAYA GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YAYA GONZALO
Empresa: CHARLY Y LA FABRICA DE EMPANADAS SL
Apoderado
- Yaya Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37347 , F 162, S 8, H M 665955, I/A 3 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-28
Empresa: CHARLY Y LA FABRICA DE EMPANADAS SL
Administrador Unico
- Yaya Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37347 , F 161, S 8, H M 665955, I/A 2 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-28
Empresa: LA RIOJA QUEBRADA SL
Administrador Unico
- Yaya Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37453 , F 76, S 8, H M 667631, I/A 1 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-28
Empresa: SAN JUAN DEL SOL SL
Administrador Unico
- Yaya Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37345 , F 51, S 8, H M 665911, I/A 1 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-28
Empresa: CHARLY Y LA FABRICA DE EMPANADAS SL
Administrador Unico
- Yaya Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37347 , F 161, S 8, H M 665955, I/A 1 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-28
Empresa: CHIPA MITAI SL
Administrador Unico
- Yaya Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33798 , F 143, S 8, H M 608317, I/A 1 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-28
Información de YAYA GONZALO
Mostramos los datos de YAYA GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YAYA GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos