YARA MARIA MARTINEZ
Informe ejecutivo de YARA MARIA MARTINEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE YARA MARIA MARTINEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEAUTYGE PARTICIPATIONS SL | Consejero | 22/05/2017 | 10/03/2021 |
BEAUTYGE BEAUTY GROUP SL | Consejero | 22/05/2017 | 10/03/2021 |
BEAUTYGE LOGISTICS SERVICES SL | Consejero | 24/02/2020 | 10/03/2021 |
BEAUTYGE SL | Consejero | 22/05/2017 | 09/03/2021 |
VINCULACIONES DE YARA MARIA MARTINEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YARA MARIA MARTINEZ
Empresa: BEAUTYGE SL
Consejero
- Michael Sheehan
- Yara Maria Martinez
- Yossi Almani
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44798 , F 220, S 8, H B 86638, I/A 258 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-08
Empresa: BEAUTYGE LOGISTICS SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47253 , F 1, S 8, H B 294394, I/A 33 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-08
Empresa: BEAUTYGE BEAUTY GROUP SL
Consejero
- Michael Sheehan
- Yara Maria Martinez
- Yossi Almani
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46470 , F 134, S 8, H B 210078, I/A 84 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-08
Empresa: BEAUTYGE PARTICIPATIONS SL
Consejero
- Michael T Sheehan
- Yara Maria Martinez
- Yossi Almani
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46198 , F 55, S 8, H B 247179, I/A 60 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-08
Empresa: BEAUTYGE LOGISTICS SERVICES SL
Consejero
- Yara Maria Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43667 , F 196, S 8, H B 294394, I/A 21 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-08
Empresa: BEAUTYGE SL
Consejero
- Yara Maria Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44798 , F 212, S 8, H B 86638, I/A 243 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-08
Empresa: BEAUTYGE BEAUTY GROUP SL
Consejero
- Yara Maria Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44601 , F 103, S 8, H B 210078, I/A 73 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-08
Empresa: BEAUTYGE PARTICIPATIONS SL
Consejero
- Yara Maria Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43714 , F 168, S 8, H B 247179, I/A 45 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-08
Información de YARA MARIA MARTINEZ
Mostramos los datos de YARA MARIA MARTINEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YARA MARIA MARTINEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos