YANOS PAZ MATEO ANTONIO
Informe ejecutivo de YANOS PAZ MATEO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE YANOS PAZ MATEO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TENT AND SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 20/01/2014 | |
TENT AND SOLUTIONS SL | Socio Unico | 20/01/2014 | |
NOVAVICOSA IMPORT EXPORT SL | Apoderado | 05/04/2013 | |
HELONAIDE SL | Apoderado | 06/03/2013 |
VINCULACIONES DE YANOS PAZ MATEO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YANOS PAZ MATEO ANTONIO
Empresa: TENT AND SOLUTIONS SL
Nuevo Socio Único
- Yanos Paz Mateo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19729 , F 34, S 8, H M 347177, I/A 7 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
Empresa: TENT AND SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Yanos Paz Mateo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19729 , F 34, S 8, H M 347177, I/A 6 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
Empresa: NOVAVICOSA IMPORT EXPORT SL
Apoderado
- Yanos Paz Mateo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30714 , F 112, S 8, H M 552726, I/A 2 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-28
Empresa: HELONAIDE SL
Apoderado
- Yanos Paz Mateo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30739 , F 12, S 8, H M 553164, I/A 2 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-28
Información de YANOS PAZ MATEO ANTONIO
Mostramos los datos de YANOS PAZ MATEO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YANOS PAZ MATEO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos