YANGUAS ORTEGA DIEGO
Informe ejecutivo de YANGUAS ORTEGA DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE YANGUAS ORTEGA DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRUTAS SECAS LA QUELEÑA SL | Administrador Unico | 08/08/2011 | |
LA VEGA DE QUEL SL | Administrador Unico | 08/08/2011 | |
FINCA LOS YANGUAS SL | Administrador Unico | 20/01/2010 |
VINCULACIONES DE YANGUAS ORTEGA DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YANGUAS ORTEGA DIEGO
Empresa: FARDELEJOS LA QUELEÑA SL
Administrador Mancomunado
- Yanguas Ortega Diego
- Yanguas Ortega Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 858 , F 222, S 8, H LO 18786, I/A 2 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-26
Empresa: FARDELEJOS LA QUELEÑA SL
Administrador Mancomunado
- Yanguas Ortega Delia
- Yanguas Ortega Diego
- Yanguas Ortega Jose Luis
- Yanguas Ortega Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 858 , F 220, S 8, H LO 18786, I/A 1 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-26
Empresa: LA VEGA DE QUEL SL
Administrador Unico
- Yanguas Ortega Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 419 , F 126, S 8, H LO 5637, I/A 2 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-157-26
Empresa: FRUTAS SECAS LA QUELEÑA SL
Administrador Unico
- Yanguas Ortega Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 419 , F 119, S 8, H LO 5636, I/A 2 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-157-26
Empresa: FINCA LOS YANGUAS SL
Administrador Unico
- Yanguas Ortega Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720 , F 54, S 8, H Z 48810, I/A 2 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-50
Información de YANGUAS ORTEGA DIEGO
Mostramos los datos de YANGUAS ORTEGA DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YANGUAS ORTEGA DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos