YANGALI ABAD LUIS ANGEL
Informe ejecutivo de YANGALI ABAD LUIS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE YANGALI ABAD LUIS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIEBOLD NIXDORF SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/06/2017 | 07/12/2022 |
DIEBOLD NIXDORF SL | R.L.C.Perma. | 18/10/2013 | 17/06/2016 |
VINCULACIONES DE YANGALI ABAD LUIS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YANGALI ABAD LUIS ANGEL
Empresa: DIEBOLD NIXDORF SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Jha Biswajit
- Yangali Abad Luis Angel
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35652 , F 222, S 8, H M 245288, I/A 119 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-28
Empresa: DIEBOLD NIXDORF SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Yangali Abad Luis Angel
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35652 , F 192, S 8, H M 245288, I/A 83 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28
Empresa: WINCOR NIXDORF SL
R.L.C.Perma.
- Yangali Abad Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31204 , F 219, S 8, H M 245288, I/A 74 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-28
Empresa: WINCOR NIXDORF SL
Apoderado
R.L.C.Perma.
- Yangali Abad Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26309 , F 224, S 8, H M 245288, I/A 61 (18/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-28
Información de YANGALI ABAD LUIS ANGEL
Mostramos los datos de YANGALI ABAD LUIS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YANGALI ABAD LUIS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos