YANG HONGYAN
Informe ejecutivo de YANG HONGYAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE YANG HONGYAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMINO EURASIA SL | Administrador Unico | 19/05/2014 | 09/01/2019 |
CAMINO EURASIA SL | Socio Unico | 19/05/2014 | 03/03/2016 |
VINCULACIONES DE YANG HONGYAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YANG HONGYAN
Empresa: CAMINO EURASIA SL
Administrador Unico
- Yang Hongyan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32267 , F 183, S 8, H M 580789, I/A 4 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Empresa: CAMINO EURASIA SL
Administrador Unico
- Yang Hongyan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32267 , F 180, S 8, H M 580789, I/A 1 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-99-28
Empresa: CAMINO EURASIA SL
Socio Único
- Yang Hongyan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32267 , F 180, S 8, H M 580789, I/A 1 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-99-28
Información de YANG HONGYAN
Mostramos los datos de YANG HONGYAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YANG HONGYAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos