YAÑEZ JIMENEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de YAÑEZ JIMENEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE YAÑEZ JIMENEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MALAGA DELICIAS SL | Socio Unico | 21/12/2016 | |
MALAGA DELICIAS SL | Administrador Unico | 30/08/2016 |
VINCULACIONES DE YAÑEZ JIMENEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YAÑEZ JIMENEZ ANTONIO
Empresa: MALAGA DELICIAS SL
Administrador Unico
- Yañez Jimenez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5577, L 4484, F 40, S 8, H MA 31211, I/A 8 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-29
Empresa: MALAGA DELICIAS SL
Socio Único
- Yañez Jimenez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099, L 1012, F 217, S 8, H MA 31211, I/A 7 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-29
Empresa: MALAGA DELICIAS SL
Administrador Unico
- Yañez Jimenez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099, L 1012, F 217, S 8, H MA 31211, I/A 6 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-29
Empresa: MALAGA DELICIAS SL
Administrador Mancomunado
- Valverde Oliver Alfonso
- Yañez Jimenez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099, L 1012, F 217, S 8, H MA 31211, I/A 6 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-29
Empresa: MALAGA DELICIAS SL
Administrador Mancomunado
- Valverde Oliver Alfonso
- Yañez Jimenez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099, L 1012, F 217, S 8, H MA 31211, I/A 5 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-29
Empresa: MALAGA DELICIAS SL
Administrador Solidario
- Valverde Oliver Alfonso
- Yañez Jimenez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2099, L 1012, F 217, S 8, H MA 31211, I/A 5 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-29
Información de YAÑEZ JIMENEZ ANTONIO
Mostramos los datos de YAÑEZ JIMENEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YAÑEZ JIMENEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos