YAÑEZ GONZALEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de YAÑEZ GONZALEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE YAÑEZ GONZALEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESTAURANTE ACHURI SL | Administrador Unico | 02/07/2012 | 09/01/2019 |
ALGODONES DEL BAGES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/08/2013 | 31/05/2016 |
ATTINDAS HYGIENE PARTNERS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/05/2016 | |
LABORATORIOS INDAS SA | Apoderado | 18/01/2012 | 13/05/2016 |
LABORATORIOS INDAS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/05/2016 |
VINCULACIONES DE YAÑEZ GONZALEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YAÑEZ GONZALEZ ANTONIO
Empresa: RESTAURANTE ACHURI SL
Administrador Unico
- Yañez Gonzalez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16394 , F 62, S 8, H M 278666, I/A 5 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-28
Empresa: ALGODONES DEL BAGES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Yañez Gonzalez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43920 , F 107, S 8, H B 40356, I/A 44 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-08
Empresa: TASK MORAZA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Yañez Gonzalez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23927 , F 193, S 8, H M 428373, I/A 39 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-28
Empresa: LABORATORIOS INDAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Yañez Gonzalez Antonio
Apoderado
- Yañez Gonzalez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31867 , F 218, S 8, H M 398533, I/A 46 (13/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-97-28
Empresa: ALGODONES DEL BAGES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22633 , F 172, S 8, H B 40356, I/A 32 (29/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-171-08
Empresa: RESTAURANTE ACHURI SL
Administrador Unico
- Yañez Gonzalez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16394 , F 61, S 8, H M 278666, I/A 4 (02/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-28
Empresa: LABORATORIOS INDAS SA
Apoderado
- Yañez Gonzalez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22322 , F 70, S 8, H M 398533, I/A 32 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-20-28
Información de YAÑEZ GONZALEZ ANTONIO
Mostramos los datos de YAÑEZ GONZALEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YAÑEZ GONZALEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos