YAÑEZ ESTEPA ISMAEL
Informe ejecutivo de YAÑEZ ESTEPA ISMAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE YAÑEZ ESTEPA ISMAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLEAN CAR WASH CLUB SL | Apoderado Solidario | 23/10/2017 | 30/06/2021 |
PROINEPIS SL | Administrador Unico | 19/06/2020 | 23/12/2020 |
PROINEPIS SL | Administrador Solidario | 04/08/2015 | 19/06/2020 |
VINCULACIONES DE YAÑEZ ESTEPA ISMAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YAÑEZ ESTEPA ISMAEL
Empresa: PROINEPIS SL
Administrador Unico
- Yañez Estepa Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44948 , F 75, S 8, H B 472196, I/A 4 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-1-08
Empresa: SPIRITUAL ZENTROM SL
Administrador Unico
- Yañez Estepa Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44948 , F 75, S 8, H B 472196, I/A 3 (19/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-08
Empresa: SPIRITUAL ZENTROM SL
Administrador Solidario
- Yañez Estepa Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44948 , F 75, S 8, H B 472196, I/A 3 (19/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-123-08
Empresa: CLEAN CAR WASH CLUB SL
Apoderado Solidario
- Yañez Estepa Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46120 , F 157, S 8, H B 510070, I/A 2 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-08
Empresa: SPIRITUAL ZENTROM SL
Administrador Solidario
- Vidal Melero Alejandra
- Yañez Estepa Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44948 , F 74, S 8, H B 472196, I/A 1 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-08
Información de YAÑEZ ESTEPA ISMAEL
Mostramos los datos de YAÑEZ ESTEPA ISMAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YAÑEZ ESTEPA ISMAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos