YANCHUN TONG
Informe ejecutivo de YANCHUN TONG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE YANCHUN TONG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECOELEMENT SL | Administrador Unico | 21/11/2011 | 10/11/2017 |
BIORESIS NATURAL MYCOLOGY SL | Administrador Unico | 30/03/2016 | 06/07/2017 |
VINCULACIONES DE YANCHUN TONG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YANCHUN TONG
Empresa: TONG Y TONG INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Yanchun Tong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42860 , F 60, S 8, H B 416209, I/A 2 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-221-08
Empresa: BIORESIS NATURAL MYCOLOGY SL
Administrador Unico
- Yanchun Tong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45287 , F 47, S 8, H B 482911, I/A 2 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-08
Empresa: BIORESIS NATURAL MYCOLOGY SL
Administrador Unico
- Yanchun Tong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45287 , F 46, S 8, H B 482911, I/A 1 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-66-08
Empresa: TONG Y TONG INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Yanchun Tong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42860 , F 59, S 8, H B 416209, I/A 1 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-08
Información de YANCHUN TONG
Mostramos los datos de YANCHUN TONG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YANCHUN TONG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos