YAN JIASHENG
Informe ejecutivo de YAN JIASHENG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE YAN JIASHENG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEGATON ADHESIMAX SL | Liquidador | 17/11/2021 | 17/11/2021 |
PEGATON ADHESIMAX SL | Administrador Solidario | 23/01/2019 | 17/11/2021 |
IMPORTACION YAN SL | Administrador Solidario | 27/05/2011 | 26/04/2019 |
MIA VITA YAN LIN SL | Socio Unico | 05/05/2017 | 28/11/2018 |
MIA VITA YAN LIN SL | Administrador Unico | 05/05/2017 | 28/11/2018 |
MIA VITA YAN LIN SL | Liquidador | 28/11/2018 | 28/11/2018 |
VINCULACIONES DE YAN JIASHENG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YAN JIASHENG
Empresa: PEGATON ADHESIMAX SL
Liquidador
- Pan Wenli
- Yan Jiasheng
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38525 , F 117, S 8, H M 685173, I/A 2 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-28
Empresa: PEGATON ADHESIMAX SL
Administrador Solidario
- Pan Wenli
- Yan Jiasheng
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38525 , F 117, S 8, H M 685173, I/A 2 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-28
Empresa: IMPORTACION YAN SL
Administrador Solidario
- Lin Biaoying
- Yan Jiasheng
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28667 , F 106, S 8, H M 516260, I/A 2 (26/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-28
Empresa: PEGATON ADHESIMAX SL
Administrador Solidario
- Pan Wenli
- Yan Jiasheng
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38525 , F 117, S 8, H M 685173, I/A 1 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-28
Empresa: MIA VITA YAN LIN SL
Liquidador
- Yan Jiasheng
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35933 , F 184, S 8, H M 645631, I/A 2 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-28
Empresa: MIA VITA YAN LIN SL
Administrador Unico
- Yan Jiasheng
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35933 , F 184, S 8, H M 645631, I/A 2 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-28
Empresa: MIA VITA YAN LIN SL
Administrador Unico
- Yan Jiasheng
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35933 , F 181, S 8, H M 645631, I/A 1 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-28
Empresa: MIA VITA YAN LIN SL
Socio Único
- Yan Jiasheng
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35933 , F 181, S 8, H M 645631, I/A 1 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-28
Empresa: IMPORTACION YAN SL
Administrador Solidario
- Lin Biaoying
- Yan Jiasheng
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28667 , F 102, S 8, H M 516260, I/A 1 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-28
Información de YAN JIASHENG
Mostramos los datos de YAN JIASHENG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YAN JIASHENG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos