YAGUE SANZ EVA MARIA
Informe ejecutivo de YAGUE SANZ EVA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE YAGUE SANZ EVA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YAGUE JOYEROS SA | Administrador Solidario | 27/10/2010 |
VINCULACIONES DE YAGUE SANZ EVA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YAGUE SANZ EVA MARIA
Empresa: YAGUE JOYEROS SA
Administrador Solidario
- Yague Sanz Eva Maria
- Yague Sanz Pablo Abraham
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20960 , F 33, S 8, H M 9219, I/A 14 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-28
Empresa: JADE ORFEBRES SL
Liquidador
- Yague Sanz Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11088 , F 107, S 8, H M 174714, I/A 4 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-111-28
Empresa: JADE ORFEBRES SL
Administrador Unico
- Yague Sanz Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11088 , F 107, S 8, H M 174714, I/A 4 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-111-28
Empresa: YAGUE JOYEROS SA
Administrador Solidario
- Yague Sanz Eva Maria
- Yague Sanz Pablo Abraham
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20960 , F 33, S 8, H M 9219, I/A 13 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-28
Empresa: YAGUE JOYEROS SA
Administrador Solidario
- Yague Sanz Eva Maria
- Yague Sanz Pablo Abraham
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20960 , F 28, S 8, H M 9219, I/A 10 (27/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-214-28
Información de YAGUE SANZ EVA MARIA
Mostramos los datos de YAGUE SANZ EVA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YAGUE SANZ EVA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos