YAGUE BALLESTER ANTONIO
Informe ejecutivo de YAGUE BALLESTER ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE YAGUE BALLESTER ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEXEL INGENIERIA SL | Administrador Unico | 20/08/2018 | |
GEO KEY SL | Administrador Unico | 03/11/2014 | |
INFOCARTO SA | Administrador Unico | 10/01/2013 |
VINCULACIONES DE YAGUE BALLESTER ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YAGUE BALLESTER ANTONIO
Empresa: INFOCARTO SA
Administrador Unico
- Yague Ballester Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507 , F 143, S 8, H M 43763, I/A 21 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-28
Empresa: BEXEL INGENIERIA SL
Administrador Unico
- Yague Ballester Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31487 , F 90, S 8, H M 14537, I/A 9 (20/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-28
Empresa: INFOCARTO SA
Administrador Unico
- Yague Ballester Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507 , F 143, S 8, H M 43763, I/A 20 (20/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-28
Empresa: GEO KEY SL
Administrador Unico
- Yague Ballester Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32819 , F 1, S 8, H M 590758, I/A 1 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-28
Empresa: DOSANE SICAV
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Franch Meneu Jose Juan
- Muñoz Duran Iago
- Yague Ballester Antonio
Presidente
- Yague Ballester Antonio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23571 , F 99, S 8, H M 207646, I/A 30 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-28
Empresa: INFOCARTO SA
Administrador Unico
- Yague Ballester Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2507 , F 142, S 8, H M 43763, I/A 19 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-28
Empresa: DOSANE SICAV
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Franch Meneu Jose Juan
- Yague Ballester Antonio
Presidente
- Yague Ballester Antonio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23571 , F 98, S 8, H M 207646, I/A 28 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-28
Información de YAGUE BALLESTER ANTONIO
Mostramos los datos de YAGUE BALLESTER ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YAGUE BALLESTER ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos