XUEMEI LIN
Informe ejecutivo de XUEMEI LIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE XUEMEI LIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WORLD BRIDGE INVESTMENTS SL | Administrador Solidario | 31/12/2008 | 15/05/2012 |
WORLD BRIDGE INVESTMENTS SL | Liquidador | 15/05/2012 | 15/05/2012 |
DULCE CAMINAR SL | Administrador Unico | 21/04/2011 | |
EL ZAPATO LIVIANO SL | Administrador Unico | 27/01/2011 | |
SWEET FOOT SL | Administrador Solidario | 18/03/2009 | 19/08/2010 |
VINCULACIONES DE XUEMEI LIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE XUEMEI LIN
Empresa: WORLD BRIDGE INVESTMENTS SL
Liquidador
- Prades Yriondo Joaquin
- Xuemei Lin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40938 , F 29, S 8, H B 373402, I/A 4 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-08
Empresa: WORLD BRIDGE INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Prades Yriondo Joaquin
- Xuemei Lin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40938 , F 29, S 8, H B 373402, I/A 4 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-08
Empresa: DULCE CAMINAR SL
Administrador Unico
- Xuemei Lin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36406 , F 75, S 8, H B 288033, I/A 5 (21/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-08
Empresa: EL ZAPATO LIVIANO SL
Administrador Unico
- Xuemei Lin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40254 , F 168, S 8, H B 361020, I/A 3 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-08
Empresa: SWEET FOOT SL
Administrador Solidario
- Xuemei Lin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41106 , F 13, S 8, H B 379180, I/A 4 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-08
Empresa: SWEET FOOT SL
Administrador Solidario
- Chavarria Homedes Rosa
- Xuemei Lin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41106 , F 7, S 8, H B 379180, I/A 1 (18/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-63-08
Empresa: WORLD BRIDGE INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Prades Yriondo Joaquin
- Xuemei Lin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40938 , F 24, S 8, H B 373402, I/A 1 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-10-08
Información de XUEMEI LIN
Mostramos los datos de XUEMEI LIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de XUEMEI LIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos