XU YANG
Informe ejecutivo de XU YANG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE XU YANG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA SL | Apoderado | 29/02/2024 | |
KDSHAN RETECH SL | Apoderado | 22/11/2023 | |
ZIMAI INFORMATION TECHNOLOGY SPAIN SL | Apoderado | 24/11/2022 | |
DCX INSIGHT SL | Administrador Unico | 21/07/2022 | |
NORTH POWER TURBO SL | Apoderado | 31/03/2022 | |
BELLA JOVANY SL | Apoderado Solidario | 10/03/2020 |
VINCULACIONES DE XU YANG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE XU YANG
Empresa: HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA SL
Apoderado
- Xu Yang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40740 , F 206, S 8, H M 365032, I/A 144 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-28
Empresa: KDSHAN RETECH SL
Apoderado
- Xu Yang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43441 , F 64, S 8, H M 767289, I/A 4 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-227-28
Empresa: KDSHAN RETECH SL
Administrador Unico
- Xu Yang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43441 , F 64, S 8, H M 767289, I/A 3 (18/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-28
Apoderado
- Xu Yang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44258 , F 193, S 8, H M 780230, I/A 2 (24/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-28
Empresa: DCX INSIGHT SL
Administrador Unico
- Xu Yang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43768 , F 171, S 8, H M 772435, I/A 1 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-28
Empresa: XIAOMAI INFORMATION SL
Administrador Unico
- Xu Yang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43441 , F 63, S 8, H M 767289, I/A 1 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-28
Empresa: XIAOMAI INFORMATION SL
Socio Único
- Xu Yang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43441 , F 63, S 8, H M 767289, I/A 1 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-28
Empresa: NORTH POWER TURBO SL
Apoderado
- Xu Yang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35874 , F 58, S 8, H M 644558, I/A 2 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-28
Empresa: BELLA JOVANY SL
Apoderado Solidario
- Xu Yang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47200 , F 93, S 8, H B 544503, I/A 2 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-08
Información de XU YANG
Mostramos los datos de XU YANG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de XU YANG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos