XU LIJUAN
Informe ejecutivo de XU LIJUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE XU LIJUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INICIA PRIMAVERA SL | Administrador Solidario | 30/11/2023 | 09/07/2024 |
UNA IDEA DE LAI SL | Administrador Solidario | 05/12/2019 | 21/03/2024 |
RESTAURANTE TONG SL | Administrador Unico | 07/05/2013 |
VINCULACIONES DE XU LIJUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE XU LIJUAN
Empresa: INICIA PRIMAVERA SL
Administrador Solidario
- Tian Tongmei
- Xu Lijuan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 809229, I/A 2 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: UNA IDEA DE LAI SL
Administrador Solidario
- Xu Lailai
- Xu Lijuan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2712 , F 25, S 8, H CO 40810, I/A 2 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-14
Empresa: INICIA PRIMAVERA SL
Administrador Solidario
- Tian Tongmei
- Xu Lijuan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46056 , F 26, S 8, H M 809229, I/A 1 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-28
Empresa: UNA IDEA DE LAI SL
Administrador Solidario
- Xu Lailai
- Xu Lijuan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2712 , F 21, S 8, H CO 40810, I/A 1 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-14
Empresa: RESTAURANTE TONG SL
Administrador Unico
- Xu Lijuan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1503 , F 114, S 8, H CO 16234, I/A 4 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-14
Información de XU LIJUAN
Mostramos los datos de XU LIJUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de XU LIJUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos