XINQIAO WU
Informe ejecutivo de XINQIAO WU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE XINQIAO WU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL XINQUIAO WU SL | Socio Unico | 17/01/2018 | |
COMERCIAL XINQUIAO WU SL | Administrador Unico | 17/01/2018 | |
EUROASIA RESTAURANT SL | Socio Unico | 06/05/2011 | |
EUROASIA RESTAURANT SL | Administrador Unico | 06/05/2011 |
VINCULACIONES DE XINQIAO WU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE XINQIAO WU
Empresa: COMERCIAL XINQUIAO WU SL
Administrador Unico
- Xinqiao Wu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3291 , F 79, S 8, H MU 95824, I/A 1 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-30
Empresa: COMERCIAL XINQUIAO WU SL
Socio Único
- Xinqiao Wu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3291 , F 79, S 8, H MU 95824, I/A 1 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-30
Empresa: EUROASIA RESTAURANT SL
Administrador Unico
- Xinqiao Wu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2706 , F 106, S 8, H MU 72410, I/A 2 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-30
Empresa: EUROASIA RESTAURANT SL
Administrador Solidario
- Xinqiao Wu
- Zhuangli Wu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2706 , F 106, S 8, H MU 72410, I/A 2 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-30
Empresa: EUROASIA RESTAURANT SL
Socio Único
- Xinqiao Wu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2706 , F 106, S 8, H MU 72410, I/A 2 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-30
Empresa: EUROASIA RESTAURANT SL
Administrador Solidario
- Xinqiao Wu
- Zhuangli Wu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2706 , F 105, S 8, H MU 72410, I/A 1 (01/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-194-30
Información de XINQIAO WU
Mostramos los datos de XINQIAO WU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de XINQIAO WU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos