XIAOPING XU
Informe ejecutivo de XIAOPING XU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE XIAOPING XU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOKIO RAMENKUMA MOM SL | Administrador Unico | 29/05/2023 | |
KUMAMON SL | Apoderado Solidario | 16/07/2019 |
VINCULACIONES DE XIAOPING XU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE XIAOPING XU
Empresa: TOKIO RAMENKUMA MOM SL
Administrador Unico
- Xiaoping Xu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48807 , F 51, S 8, H B 596980, I/A 1 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-08
Empresa: JOYFUL AND HAPPY SL
Administrador Unico
- Xiaoping Xu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46978 , F 104, S 8, H B 537078, I/A 3 (30/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-08
Empresa: KUMAMON SL
Apoderado Solidario
- Xiaoping Xu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46946 , F 167, S 8, H B 536052, I/A 2 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-140-08
Empresa: JOYFUL AND HAPPY SL
Administrador Unico
- Xiaoping Xu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46978 , F 103, S 8, H B 537078, I/A 1 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-138-08
Empresa: TONGXING 2014 SL
Administrador Unico
- Xiaoping Xu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44536 , F 180, S 8, H B 459111, I/A 2 (04/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-08
Empresa: TONGXING 2014 SL
Administrador Unico
- Xiaoping Xu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44536 , F 180, S 8, H B 459111, I/A 1 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-08
Información de XIAOPING XU
Mostramos los datos de XIAOPING XU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de XIAOPING XU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos