XAVIER ROMO ROS
Informe ejecutivo de XAVIER ROMO ROS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE XAVIER ROMO ROS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIZMARKETING SL | Socio Unico | 13/07/2022 | |
BIZMARKETING DIGITAL PARTNERS SL | Socio Unico | 11/01/2022 | |
BIZMARKETING DIGITAL PARTNERS SL | Administrador Unico | 11/01/2022 |
VINCULACIONES DE XAVIER ROMO ROS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE XAVIER ROMO ROS
Empresa: BIZMARKETING SL
Socio Único
- Xavier Romo Ros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2045 , F 215, S 8, H GI 34372, I/A 7 (13/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-138-17
Empresa: BIZMARKETING DIGITAL PARTNERS SL
Administrador Unico
- Xavier Romo Ros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3356 , F 66, S 8, H GI 69350, I/A 1 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-17
Empresa: BIZMARKETING DIGITAL PARTNERS SL
Socio Único
- Xavier Romo Ros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3356 , F 66, S 8, H GI 69350, I/A 1 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-17
Empresa: BLANES IMMOCONSULTING SL
Liquidador
- Xavier Romo Ros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2590 , F 77, S 8, H GI 44111, I/A 2 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-17
Información de XAVIER ROMO ROS
Mostramos los datos de XAVIER ROMO ROS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de XAVIER ROMO ROS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos