XAVIER PUNSET YLLUECA
Informe ejecutivo de XAVIER PUNSET YLLUECA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE XAVIER PUNSET YLLUECA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUNSET DISTRIBUCIO I SERVEIS SL | Apoderado Solidario | 15/01/2019 | |
PUNSET DISTRIBUCIO I SERVEIS SL | Presidente | 31/12/2018 | |
PUNSET DISTRIBUCIO I SERVEIS SL | Consejero | 31/12/2018 | |
CARBONICAS PUNSET SL | Apoderado Solidario | 23/07/2018 |
VINCULACIONES DE XAVIER PUNSET YLLUECA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE XAVIER PUNSET YLLUECA
Empresa: PUNSET DISTRIBUCIO I SERVEIS SL
Apoderado Solidario
- Albert Punset Yllueca
- Xavier Punset Yllueca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3229 , F 22, S 8, H GI 65157, I/A 3 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-17
Empresa: PUNSET DISTRIBUCIO I SERVEIS SL
Consejero
- Albert Punset Yllueca
- David Montero Bars
- Jose Punset Roura
- Xavier Punset Yllueca
Presidente
- Xavier Punset Yllueca
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3229 , F 17, S 8, H GI 65157, I/A 1 (31/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-6-17
Empresa: CARBONICAS PUNSET SL
Apoderado Solidario
- Albert Punset Yllueca
- Xavier Punset Yllueca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1210 , F 19, S 8, H GI 4150, I/A 14 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-17
Información de XAVIER PUNSET YLLUECA
Mostramos los datos de XAVIER PUNSET YLLUECA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de XAVIER PUNSET YLLUECA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos