XAVIER MARTIRE
Informe ejecutivo de XAVIER MARTIRE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE XAVIER MARTIRE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELIS MANOMATIC SA | Administrador Solidario | 18/01/2016 |
VINCULACIONES DE XAVIER MARTIRE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE XAVIER MARTIRE
Liquidador
- Xavier Martire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45924 , F 40, S 8, H B 503116, I/A 10 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-08
Administrador Solidario
- Matthieu Hubert Marie Lecharny
- Xavier Martire
Liquidador
- Xavier Martire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45924 , F 40, S 8, H B 503116, I/A 10 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-08
Empresa: ELIS MANOMATIC SA
Administrador Solidario
- Louis Michel Marie Guyot
- Xavier Martire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43440 , F 160, S 8, H B 39922, I/A 114 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-08
Empresa: ELIS MANOMATIC SA
Consejero
- Louis Michel Marie Guyot
- Romain Christophe Dupuy
- Xavier Martire
Presidente
- Xavier Martire
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43440 , F 160, S 8, H B 39922, I/A 114 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-08
Empresa: ELIS MANOMATIC SA
Consejero
Presidente
- Xavier Martire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43440 , F 160, S 8, H B 39922, I/A 113 (09/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-08
Empresa: ELIS MANOMATIC SA
Consejero
- Louis Michel Marie Guyot
- Xavier Martire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43440 , F 154, S 8, H B 39922, I/A 103 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-08
Empresa: ELIS MANOMATIC SA
Consejero
- Xavier Martire
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37909 , F 128, S 8, H B 39922, I/A 89 (20/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-08
Información de XAVIER MARTIRE
Mostramos los datos de XAVIER MARTIRE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de XAVIER MARTIRE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos