XAVIER DONADO SERRA
Informe ejecutivo de XAVIER DONADO SERRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE XAVIER DONADO SERRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BVANSCONVERSION SL | Administrador Unico | 21/06/2024 | |
REIMAGINING VANS SL | Socio Unico | 20/12/2022 | |
TORAX TRUCKS SL | Administrador Solidario | 04/03/2022 | |
REIMAGINING VANS SL | Administrador Unico | 30/11/2017 |
VINCULACIONES DE XAVIER DONADO SERRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE XAVIER DONADO SERRA
Empresa: BVANSCONVERSION SL
Administrador Unico
- Xavier Donado Serra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 74724, I/A 1 (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-17
Empresa: REIMAGINING VANS SL
Socio Único
- Xavier Donado Serra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3181 , F 8, S 8, H GI 63085, I/A 2 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-17
Empresa: TORAX TRUCKS SL
Administrador Solidario
- ONSAK GROUP SL
- Xavier Donado Serra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 196, S 8, H GI 69942, I/A 1 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-17
Empresa: REIMAGINING VANS SL
Administrador Unico
- Xavier Donado Serra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3181 , F 7, S 8, H GI 63085, I/A 1 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-17
Información de XAVIER DONADO SERRA
Mostramos los datos de XAVIER DONADO SERRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de XAVIER DONADO SERRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos