WU LONGGUANG
Informe ejecutivo de WU LONGGUANG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE WU LONGGUANG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MINLINMALLORCA SL | Socio Unico | 05/02/2015 | 07/05/2021 |
MINLINMALLORCA SL | Administrador Unico | 05/02/2015 | 07/05/2021 |
QYM MALLORCA 2011 SL | Administrador Solidario | 17/10/2011 | 10/07/2013 |
VINCULACIONES DE WU LONGGUANG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WU LONGGUANG
Empresa: MINLINMALLORCA SL
Administrador Unico
- Wu Longguang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2599 , F 157, S 8, H PM 75515, I/A 2 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-07
Empresa: MINLINMALLORCA SL
Administrador Unico
- Wu Longguang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2599 , F 156, S 8, H PM 75515, I/A 1 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-07
Empresa: MINLINMALLORCA SL
Socio Único
- Wu Longguang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2599 , F 156, S 8, H PM 75515, I/A 1 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-07
Empresa: QYM MALLORCA 2011 SL
Administrador Solidario
- Wu Longguang
- Wu Qingyong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2475 , F 28, S 8, H PM 68311, I/A 2 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-07
Empresa: QYM MALLORCA 2011 SL
Administrador Solidario
- Wu Longguang
- Wu Qingyong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2475 , F 27, S 8, H PM 68311, I/A 1 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-07
Información de WU LONGGUANG
Mostramos los datos de WU LONGGUANG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WU LONGGUANG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos