WOOD ERNESTO JUAN
Informe ejecutivo de WOOD ERNESTO JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE WOOD ERNESTO JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENIWEN SL | Socio Unico | 14/01/2010 | |
IMPLICATE SL | Administrador Solidario | 05/01/2009 |
VINCULACIONES DE WOOD ERNESTO JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WOOD ERNESTO JUAN
Empresa: PENIWEN SL
Administrador Unico
- Wood Ernesto Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27335 , F 76, S 8, H M 492539, I/A 2 (23/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-28
Empresa: PENIWEN SL
Administrador Unico
- Wood Ernesto Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27335 , F 74, S 8, H M 492539, I/A 1 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-28
Empresa: PENIWEN SL
Socio Único
- Wood Ernesto Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27335 , F 74, S 8, H M 492539, I/A 1 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-28
Empresa: IMPLICATE SL
Administrador Solidario
- Haas Martin Ernesto
- Wood Ernesto Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26312 , F 80, S 8, H M 474144, I/A 1 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-10-28
Información de WOOD ERNESTO JUAN
Mostramos los datos de WOOD ERNESTO JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WOOD ERNESTO JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos