WONG PAULETTE ROMUALDEZ
Informe ejecutivo de WONG PAULETTE ROMUALDEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE WONG PAULETTE ROMUALDEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REMOTE TECHNOLOGY SL | Apoderado | 19/09/2022 | |
REMOTE TECHNOLOGY SL | Apoderado | 03/03/2022 |
VINCULACIONES DE WONG PAULETTE ROMUALDEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WONG PAULETTE ROMUALDEZ
Empresa: REMOTE TECHNOLOGY SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40619 , F 94, S 8, H M 720797, I/A 6 (19/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-184-28
Empresa: REMOTE TECHNOLOGY SL
Apoderado
- Castro Monteiro De Barros Pedro
- Koltay Jeffrey
- Pannu Gurjit Singh
- Wong Paulette Romualdez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40619 , F 94, S 8, H M 720797, I/A 4 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-28
Empresa: HOMEAWAY SPAIN SL
Apoderado
- Gomez Fructuoso Francisco
- Lucas Calderon Eduardo
- Wong Paulette Romualdez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39150 , F 133, S 8, H M 526095, I/A 32 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-28
Empresa: HOMEAWAY SPAIN SL
Apoderado
- Delattre Christophe
- Mompo Serge
- Senno Michael John
- Shao Wei Yen
- Wong Paulette Romualdez
- Yi Susan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39150 , F 132, S 8, H M 526095, I/A 31 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
Información de WONG PAULETTE ROMUALDEZ
Mostramos los datos de WONG PAULETTE ROMUALDEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WONG PAULETTE ROMUALDEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos