WOLSTENHOLME ROBERT JAMES
Informe ejecutivo de WOLSTENHOLME ROBERT JAMES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE WOLSTENHOLME ROBERT JAMES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOMOS EXCLUSIVE SL | Administrador Unico | 28/12/2012 | 24/06/2013 |
DOMOS EXCLUSIVE SL | Administrador Solidario | 04/10/2011 | 28/12/2012 |
VINCULACIONES DE WOLSTENHOLME ROBERT JAMES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WOLSTENHOLME ROBERT JAMES
Empresa: DOMOS EXCLUSIVE SL
Administrador Unico
- Wolstenholme Robert James
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4763, L 3671, F 86, S 8, H MA105328, I/A 5 (24/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-29
Empresa: DOMOS EXCLUSIVE SL
Administrador Unico
- Wolstenholme Robert James
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4763, L 3671, F 86, S 8, H MA105328, I/A 4 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-29
Empresa: DOMOS EXCLUSIVE SL
Administrador Solidario
- Curry Alexander Thomas
- Wolstenholme Robert James
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4763, L 3671, F 86, S 8, H MA105328, I/A 4 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-29
Empresa: DOMOS EXCLUSIVE SL
Administrador Solidario
- Curry Alexander Thomas
- Wolstenholme Robert James
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4763, L 3671, F 86, S 8, H MA105328, I/A 3 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-29
Información de WOLSTENHOLME ROBERT JAMES
Mostramos los datos de WOLSTENHOLME ROBERT JAMES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WOLSTENHOLME ROBERT JAMES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos