WOLFF SABINE GERDA ANNI
Informe ejecutivo de WOLFF SABINE GERDA ANNI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE WOLFF SABINE GERDA ANNI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GERMAN GOLF ACADEMY IBERIA SL | Apoderado | 15/07/2011 |
VINCULACIONES DE WOLFF SABINE GERDA ANNI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WOLFF SABINE GERDA ANNI
Empresa: MAR Y MONTE CONIL SL
Administrador Unico
- Wolff Sabine Gerda Anni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2189 , F 98, S 8, H CA 49420, I/A 5 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-146-11
Empresa: MAR Y MONTE CONIL SL
Administrador Unico
- Wolff Sabine Gerda Anni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2189 , F 97, S 8, H CA 49420, I/A 4 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-11
Empresa: MAR Y MONTE CONIL SL
Nuevo Socio Único
- Wolff Sabine Gerda Anni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2189 , F 97, S 8, H CA 49420, I/A 4 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-11
Empresa: GERMAN GOLF ACADEMY IBERIA SL
Apoderado
- Wolff Sabine Gerda Anni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1850 , F 181, S 8, H CA 34996, I/A 4 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-143-11
Empresa: GERMAN GOLF ACADEMY IBERIA SL
Administrador Unico
- Wolff Sabine Gerda Anni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1850 , F 181, S 8, H CA 34996, I/A 3 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-143-11
Información de WOLFF SABINE GERDA ANNI
Mostramos los datos de WOLFF SABINE GERDA ANNI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WOLFF SABINE GERDA ANNI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos