WOLFF DIETER
Informe ejecutivo de WOLFF DIETER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE WOLFF DIETER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAR Y MONTE CONIL SL | Apoderado | 20/07/2020 | |
GERMAN GOLF ACADEMY IBERIA SL | Socio Unico | 12/07/2011 | |
GERMAN GOLF ACADEMY IBERIA SL | Administrador Unico | 12/07/2011 |
VINCULACIONES DE WOLFF DIETER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WOLFF DIETER
Empresa: MAR Y MONTE CONIL SL
Apoderado
- Wolff Dieter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2189 , F 98, S 8, H CA 49420, I/A 6 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-146-11
Empresa: MAR Y MONTE CONIL SL
Administrador Unico
- Wolff Dieter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2189 , F 97, S 8, H CA 49420, I/A 3 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-11
Empresa: MAR Y MONTE CONIL SL
Administrador Unico
- Wolff Dieter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2189 , F 96, S 8, H CA 49420, I/A 1 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-52-11
Empresa: MAR Y MONTE CONIL SL
Socio Único
- Wolff Dieter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2189 , F 96, S 8, H CA 49420, I/A 1 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-52-11
Empresa: GERMAN GOLF ACADEMY IBERIA SL
Administrador Unico
- Wolff Dieter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1850 , F 181, S 8, H CA 34996, I/A 3 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-143-11
Empresa: GERMAN GOLF ACADEMY IBERIA SL
Nuevo Socio Único
- Wolff Dieter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1850 , F 181, S 8, H CA 34996, I/A 2 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-143-11
Información de WOLFF DIETER
Mostramos los datos de WOLFF DIETER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WOLFF DIETER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos