WOLF STEFAN
Informe ejecutivo de WOLF STEFAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE WOLF STEFAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELRING KLINGER SA | Consejero | 25/08/2020 | 03/08/2023 |
ELRING KLINGER SA | Presidente | 25/08/2020 | 03/08/2023 |
ELRING KLINGER SA | Presidente | 27/05/2015 | 25/08/2020 |
ELRING KLINGER SA | Consejero | 27/05/2015 | 25/08/2020 |
ELRING KLINGER SA | Presidente | 20/07/2010 | 27/05/2015 |
ELRING KLINGER SA | Consejero | 20/07/2010 | 27/05/2015 |
ELRING KLINGER SA | Consejero Delegado Solidario | 20/07/2010 |
VINCULACIONES DE WOLF STEFAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WOLF STEFAN
Empresa: ELRING KLINGER SA
Consejero
- Wolf Stefan
Presidente
- Wolf Stefan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3024 , F 145, S 8, H T 6281, I/A 82 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-43
Empresa: ELRING KLINGER SA
Consejero
- Wolf Stefan
Presidente
- Wolf Stefan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3024 , F 142, S 8, H T 6281, I/A 73 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-43
Empresa: ELRING KLINGER SA
Consejero
- Wolf Stefan
Presidente
- Wolf Stefan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3024 , F 142, S 8, H T 6281, I/A 73 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-43
Empresa: ELRING KLINGER SA
Consejero
- Wolf Stefan
Presidente
- Wolf Stefan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2696 , F 113, S 8, H T 6281, I/A 63 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-43
Empresa: ELRING KLINGER SA
Consejero
- Wolf Stefan
Presidente
- Wolf Stefan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2696 , F 113, S 8, H T 6281, I/A 63 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-43
Empresa: ELRING KLINGER SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2414 , F 26, S 8, H T 6281, I/A 55 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-43
Empresa: ELRING KLINGER SA
Consejero Delegado Solidario
- Wolf Stefan
Consejero
- Wolf Stefan
Presidente
- Wolf Stefan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2414 , F 26, S 8, H T 6281, I/A 55 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-43
Información de WOLF STEFAN
Mostramos los datos de WOLF STEFAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WOLF STEFAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos