WOLF EDUARD GODEFRIDUS ANTONIUS DE
Informe ejecutivo de WOLF EDUARD GODEFRIDUS ANTONIUS DE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE WOLF EDUARD GODEFRIDUS ANTONIUS DE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PERFILES Y TECHOS SL | Consejero | 14/05/2013 | 29/08/2016 |
ARMSTRONG ARCHITECTURAL PRODUCTS SL | Presidente | 26/03/2013 | 22/12/2015 |
ARMSTRONG ARCHITECTURAL PRODUCTS SL | Consejero | 26/03/2013 | 22/12/2015 |
VINCULACIONES DE WOLF EDUARD GODEFRIDUS ANTONIUS DE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WOLF EDUARD GODEFRIDUS ANTONIUS DE
Empresa: PERFILES Y TECHOS SL
Consejero
- Wolf Eduard Godefridus Antonius De
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20570 , F 157, S 8, H M 199139, I/A 34 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-28
Empresa: ARMSTRONG ARCHITECTURAL PRODUCTS SL
Consejero
- Wolf Eduard Godefridus Antonius De
Presidente
- Wolf Eduard Godefridus Antonius De
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28150 , F 185, S 8, H M 507135, I/A 21 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-28
Empresa: PERFILES Y TECHOS SL
Consejero
- Wolf Eduard Godefridus Antonius De
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20570 , F 152, S 8, H M 199139, I/A 23 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-28
Empresa: ARMSTRONG ARCHITECTURAL PRODUCTS SL
Apoderado
Consejero
- Wolf Eduard Godefridus Antonius De
Presidente
- Wolf Eduard Godefridus Antonius De
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28150 , F 180, S 8, H M 507135, I/A 6 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-28
Información de WOLF EDUARD GODEFRIDUS ANTONIUS DE
Mostramos los datos de WOLF EDUARD GODEFRIDUS ANTONIUS DE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WOLF EDUARD GODEFRIDUS ANTONIUS DE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos