WIRTZ PETER KONRAD
Informe ejecutivo de WIRTZ PETER KONRAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE WIRTZ PETER KONRAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SORTIFANDUS SL | Consejero | 23/11/2012 | 25/03/2014 |
FERROVIAL ENERGIA SA | Consejero | 22/11/2012 | 20/02/2014 |
GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA SA | Consejero | 27/11/2012 | 22/01/2014 |
SHOWSTYL SL | Consejero | 28/01/2013 | 21/11/2013 |
VINCULACIONES DE WIRTZ PETER KONRAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WIRTZ PETER KONRAD
Empresa: SORTIFANDUS SL
Consejero
- Anton Grosch Peter Franz
- Wirtz Peter Konrad
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32018 , F 45, S 8, H M 398238, I/A 42 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-28
Empresa: SIEMSA INDUSTRIA SA
Consejero
- Anton Grosch Peter Franz
- Wirtz Peter Konrad
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5114 , F 191, S 8, H BI 56240, I/A 45 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-48
Empresa: GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA SA
Consejero
- Anton Grosch Peter Franz
- Wirtz Peter Konrad
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5256 , F 199, S 8, H BI 48284, I/A 62 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-48
Empresa: SHOWSTYL SL
Consejero
- Wirtz Peter Konrad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22311 , F 218, S 8, H M 398365, I/A 36 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-28
Empresa: GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA SA
Consejero
- Wirtz Peter Konrad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5256 , F 189, S 8, H BI 48284, I/A 45 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-233-48
Empresa: SORTIFANDUS SL
Consejero
- Wirtz Peter Konrad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22305 , F 220, S 8, H M 398238, I/A 28 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-28
Empresa: SIEMSA INDUSTRIA SA
Consejero
- Wirtz Peter Konrad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5114 , F 84, S 8, H BI 56240, I/A 27 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-48
Información de WIRTZ PETER KONRAD
Mostramos los datos de WIRTZ PETER KONRAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WIRTZ PETER KONRAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos