WINSTONE STUART JAMES
Informe ejecutivo de WINSTONE STUART JAMES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE WINSTONE STUART JAMES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SILVERDOOR IBERIA SL | Administrador Solidario | 14/04/2023 |
VINCULACIONES DE WINSTONE STUART JAMES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WINSTONE STUART JAMES
Director General
- Winstone Stuart James
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28364 , F 189, S 8, H M 510833, I/A 7 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-28
Empresa: SILVERDOOR IBERIA SL
Administrador Solidario
- Angell Marcus
- Klima Martin Robert
- Shaddock Buckley James
- Winstone Stuart James
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37455 , F 48, S 8, H M 667651, I/A 9 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-28
Empresa: SILVERDOOR IBERIA SL
Administrador Unico
- Winstone Stuart James
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37455 , F 48, S 8, H M 667651, I/A 9 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-28
Empresa: ROOM SPACE LIMITED
Director General
- Winstone Stuart James
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28364 , F 188, S 8, H M 510833, I/A 6 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-28
Empresa: TAS APARTMENT SERVICE SPAIN SL
Administrador Unico
- Winstone Stuart James
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37455 , F 44, S 8, H M 667651, I/A 4 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-28
Información de WINSTONE STUART JAMES
Mostramos los datos de WINSTONE STUART JAMES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WINSTONE STUART JAMES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos