WINDRICH BERNHARD
Informe ejecutivo de WINDRICH BERNHARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE WINDRICH BERNHARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRASS IBERIA SA | Consejero | 25/06/2012 | 19/07/2013 |
GRASS IBERIA SA | Consejero | 01/08/2012 | 19/07/2013 |
GRASS IBERIA SA | Consejero Delegado | 17/04/2012 | |
GRASS IBERIA SA | Consejero | 17/04/2012 |
VINCULACIONES DE WINDRICH BERNHARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WINDRICH BERNHARD
Consejero Delegado
Consejero
- Hafele Ulrich
- Michel Jurg
- Ramirez Codina Juan
- Windrich Bernhard
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2596 , F 11, S 8, H SS 35231, I/A 5 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-20
Consejero Delegado
Consejero
- Hafele Ulrich
- Jurg Michel
- Ramirez Codina Juan
- Windrich Bernhard
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7358, L 4659, F 174, S 8, H V 87222, I/A 18 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-46
Consejero Delegado
Consejero
- Jurg Michel
- Ramirez Codina Juan
- Schneider Peter Helmut
- Windrich Bernhard
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7358, L 4659, F 174, S 8, H V 87222, I/A 17 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-46
Consejero Delegado
- Windrich Bernhard
Consejero
- Jurg Michel
- Ramirez Codina Juan
- Schneider Peter Helmut
- Windrich Bernhard
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7358, L 4659, F 173, S 8, H V 87222, I/A 6 M (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-46
Información de WINDRICH BERNHARD
Mostramos los datos de WINDRICH BERNHARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WINDRICH BERNHARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos