WILKINSON RACHAEL
Informe ejecutivo de WILKINSON RACHAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE WILKINSON RACHAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOMEDIGO SL | Administrador Solidario | 21/03/2019 | 16/02/2024 |
LONDON SCOTTISH & SPANISH INMOBILIARIA SL | Liquidador | 26/12/2018 | 26/12/2018 |
LONDON SCOTTISH & SPANISH INMOBILIARIA SL | Administrador Unico | 04/01/2017 | 26/12/2018 |
VINCULACIONES DE WILKINSON RACHAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WILKINSON RACHAEL
Empresa: TOMEDIGO SL
Administrador Solidario
- Smith Paul Michael
- Wilkinson Rachael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5822, L 4729, F 29, S 8, H MA149847, I/A 2 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-29
Empresa: TOMEDIGO SL
Administrador Solidario
- Smith Paul Michael
- Wilkinson Rachael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5822, L 4729, F 28, S 8, H MA149847, I/A 1 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-29
Liquidador
- Wilkinson Rachael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5580, L 4487, F 77, S 8, H MA137512, I/A 2 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-8-29
Administrador Unico
- Wilkinson Rachael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5580, L 4487, F 77, S 8, H MA137512, I/A 2 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-8-29
Administrador Unico
- Wilkinson Rachael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5580, L 4487, F 77, S 8, H MA137512, I/A 1 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-29
Información de WILKINSON RACHAEL
Mostramos los datos de WILKINSON RACHAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WILKINSON RACHAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos