WILHELMS ALEXANDER
Informe ejecutivo de WILHELMS ALEXANDER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE WILHELMS ALEXANDER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WEATHERFORD OILFIELD SERVICES SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/09/2017 | |
WEATHERFORD OILFIELD SERVICES SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/01/2015 | 10/09/2015 |
WEATHERFORD OILFIELD SERVICES SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/09/2015 | 10/09/2015 |
VINCULACIONES DE WILHELMS ALEXANDER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WILHELMS ALEXANDER
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33769 , F 142, S 8, H M 438233, I/A 28 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33769 , F 142, S 8, H M 438233, I/A 25 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-178-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25299 , F 99, S 8, H M 438233, I/A 24 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-178-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25299 , F 97, S 8, H M 438233, I/A 20 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-28
Información de WILHELMS ALEXANDER
Mostramos los datos de WILHELMS ALEXANDER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WILHELMS ALEXANDER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos