WERNER ESTELLE JACINTO
Informe ejecutivo de WERNER ESTELLE JACINTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE WERNER ESTELLE JACINTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORRIOL SERVEIS EDUCATIUS SL | Socio Unico | 06/10/2021 | |
CORRIOL SERVEIS EDUCATIUS SL | Administrador Unico | 06/10/2021 | |
CASA COLONIES PINADELLA SL | Administrador Unico | 31/03/2021 |
VINCULACIONES DE WERNER ESTELLE JACINTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WERNER ESTELLE JACINTO
Empresa: CORRIOL SERVEIS EDUCATIUS SL
Administrador Unico
- Werner Estelle Jacinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3346 , F 126, S 8, H GI 68752, I/A 1 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-17
Empresa: CORRIOL SERVEIS EDUCATIUS SL
Socio Único
- Werner Estelle Jacinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3346 , F 126, S 8, H GI 68752, I/A 1 (06/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-17
Empresa: CASA COLONIES PINADELLA SL
Administrador Unico
- Werner Estelle Jacinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3322 , F 36, S 8, H GI 69505, I/A 1 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-17
Empresa: VADESERVEIS-XXI SL
Administrador Unico
- Werner Estelle Jacinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2856 , F 176, S 8, H GI 52979, I/A 3 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-17
Empresa: VADESERVEIS-XXI SL
Administrador Unico
- Werner Estelle Jacinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2856 , F 175, S 8, H GI 52979, I/A 1 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-17
Información de WERNER ESTELLE JACINTO
Mostramos los datos de WERNER ESTELLE JACINTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WERNER ESTELLE JACINTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos