WENCESLAO FORMENT COROMINAS
Informe ejecutivo de WENCESLAO FORMENT COROMINAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE WENCESLAO FORMENT COROMINAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PERPAGOL HOTELERA SA | Administrador Unico | 21/12/2012 |
VINCULACIONES DE WENCESLAO FORMENT COROMINAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WENCESLAO FORMENT COROMINAS
Empresa: PERPAGOL HOTELERA SA
Administrador Unico
- Wenceslao Forment Corominas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 246 , F 178, S 8, H GI 4779, I/A 11 (21/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-17
Empresa: PERPAGOL HOTELERA SA
Administrador Unico
- Wenceslao Forment Corominas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 246 , F 177, S 8, H GI 4779, I/A 9 (06/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-178-17
Empresa: PERPAGOL HOTELERA SA
Administrador Unico
- Wenceslao Forment Corominas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 246 , F 177, S 8, H GI 4779, I/A 8 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-1-17
Empresa: PERPAGOL HOTELERA SA
Administrador Mancomunado
- Juan Parramon Domenech
- Wenceslao Forment Corominas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 246 , F 177, S 8, H GI 4779, I/A 8 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-1-17
Empresa: PERPAGOL HOTELERA SA
Administrador Mancomunado
- Juan Parramon Domenech
- Wenceslao Forment Corominas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 246 , F 177, S 8, H GI 4779, I/A 7 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-1-17
Información de WENCESLAO FORMENT COROMINAS
Mostramos los datos de WENCESLAO FORMENT COROMINAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WENCESLAO FORMENT COROMINAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos