WELCH SARAH LOUISE
Informe ejecutivo de WELCH SARAH LOUISE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE WELCH SARAH LOUISE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ICONIC GLOBAL SPORTS SL | Administrador Unico | 11/07/2023 |
VINCULACIONES DE WELCH SARAH LOUISE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WELCH SARAH LOUISE
Empresa: SANTA POLA LIFE RESORTS SL
Apoderado
- De Haan Jan Willem
- Mulder Boris
- Welch Sarah Louise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828588, I/A 2 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-28
Empresa: ICONIC GLOBAL SPORTS SL
Administrador Unico
- Welch Sarah Louise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4590 , F 180, S 8, H A 186498, I/A 1 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-03
Empresa: STOKES ACADEMY SL
Liquidador
- Welch Sarah Louise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4244 , F 81, S 8, H A 166816, I/A 2 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-03
Empresa: STOKES ACADEMY SL
Administrador Unico
- Welch Sarah Louise
Liquidador
- Welch Sarah Louise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4244 , F 81, S 8, H A 166816, I/A 2 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-03
Empresa: SANTARA RESORTS SL
Liquidador
- Welch Sarah Louise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3903 , F 166, S 8, H A 147557, I/A 2 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-03
Empresa: SANTARA RESORTS SL
Administrador Unico
- Welch Sarah Louise
Liquidador
- Welch Sarah Louise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3903 , F 166, S 8, H A 147557, I/A 2 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-03
Empresa: STOKES ACADEMY SL
Administrador Unico
- Welch Sarah Louise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4244 , F 80, S 8, H A 166816, I/A 1 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-03
Empresa: STOKES ACADEMY SL
Socio Único
- Welch Sarah Louise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4244 , F 80, S 8, H A 166816, I/A 1 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-03
Empresa: SANTARA RESORTS SL
Administrador Unico
- Welch Sarah Louise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3903 , F 165, S 8, H A 147557, I/A 1 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-03
Empresa: SANTA POLA LIFE RESORTS SL
Apoderado
- Welch Sarah Louise
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9707, L 6989, F 64, S 8, H V 126212, I/A 23 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-46
Información de WELCH SARAH LOUISE
Mostramos los datos de WELCH SARAH LOUISE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WELCH SARAH LOUISE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos