WEINDORFER EDWIN
Informe ejecutivo de WEINDORFER EDWIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE WEINDORFER EDWIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAWN TENNIS PROPERTIES SL | Administrador Unico | 27/11/2023 | |
MALLORCA LAWN TENNIS COUNTRY CLUB SL | Administrador Unico | 23/11/2023 |
VINCULACIONES DE WEINDORFER EDWIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WEINDORFER EDWIN
Empresa: LAWN TENNIS PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Weindorfer Edwin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2897 , F 168, S 8, H PM 91018, I/A 4 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-229-07
Empresa: MALLORCA LAWN TENNIS COUNTRY CLUB SL
Administrador Unico
- Weindorfer Edwin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3031 , F 192, S 8, H PM 88385, I/A 5 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-07
Empresa: MALLORCA LAWN TENNIS COUNTRY CLUB SL
Administrador Solidario
- Walketseder Marie Christine
- Weindorfer Edwin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3031 , F 192, S 8, H PM 88385, I/A 5 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-07
Empresa: E MOTION SPAIN SL
Liquidador
- Weindorfer Edwin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2662 , F 191, S 8, H PM 79003, I/A 3 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-07
Empresa: E MOTION SPAIN SL
Administrador Unico
- Weindorfer Edwin
Liquidador
- Weindorfer Edwin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2662 , F 191, S 8, H PM 79003, I/A 3 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-07
Empresa: MALLORCA LAWN TENNIS COUNTRY CLUB SL
Administrador Solidario
- Walketseder Marie Christine
- Weindorfer Edwin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2847 , F 30, S 8, H PM 88385, I/A 1 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-07
Empresa: E MOTION SPAIN SL
Administrador Unico
- Weindorfer Edwin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2662 , F 190, S 8, H PM 79003, I/A 1 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-111-07
Información de WEINDORFER EDWIN
Mostramos los datos de WEINDORFER EDWIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WEINDORFER EDWIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos