WEBSTER THORNHILL THOMAS
Informe ejecutivo de WEBSTER THORNHILL THOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 18
Empresas activas: 18
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE WEBSTER THORNHILL THOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NARA ES SOLAR 51 SL | Apoderado | 17/06/2024 | |
NARA ES SOLAR 53 SL | Apoderado | 17/06/2024 | |
NARA ES SOLAR 50 SL | Apoderado | 17/06/2024 | |
NARA ES SOLAR 34 SL | Apoderado Mancomunado | 03/06/2024 | |
NARA ES SOLAR 29 SL | Apoderado Mancomunado | 31/05/2024 | |
NARA ES SOLAR 32 SL | Apoderado Mancomunado | 28/05/2024 | |
NARA ES SOLAR 37 SL | Apoderado Mancomunado | 28/05/2024 | |
NARA ES SOLAR 39 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/05/2024 | |
NARA ES SOLAR 36 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/05/2024 | |
NARA ES SOLAR 31 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/05/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE WEBSTER THORNHILL THOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WEBSTER THORNHILL THOMAS
Empresa: NARA ES SOLAR 53 SL
Apoderado
- Castillo Olmo Pablo
- Chagra Chagra Lisandro Gabriel
- Shanelle Mclean Shanita
- Webster Thornhill Thomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 767438, I/A 4 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-28
Empresa: NARA ES SOLAR 51 SL
Apoderado
- Castillo Olmo Pablo
- Chagra Chagra Lisandro Gabriel
- Shanelle Mclean Shanita
- Webster Thornhill Thomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 767436, I/A 4 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-28
Empresa: NARA ES SOLAR 50 SL
Apoderado
- Castillo Olmo Pablo
- Chagra Chagra Lisandro Gabriel
- Shanelle Mclean Shanita
- Webster Thornhill Thomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 754712, I/A 4 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-28
Empresa: NARA ES SOLAR 34 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Shanelle Mclean Shanita
- Webster Thornhill Thomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 733200, I/A 4 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-28
Empresa: NARA ES SOLAR 29 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Shanelle Mclean Shanita
- Webster Thornhill Thomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 713715, I/A 4 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: NARA ES SOLAR 37 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Shanelle Mclean Shanita
- Webster Thornhill Thomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 743957, I/A 4 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-28
Empresa: NARA ES SOLAR 32 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Shanelle Mclean Shanita
- Webster Thornhill Thomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 733203, I/A 4 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-28
Empresa: NARA ES SOLAR 27 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Mclean Shanita Shanelle
- Webster Thornhill Thomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 713713, I/A 4 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-28
Empresa: NARA ES SOLAR 26 SL
Apoderado
- Castillo Olmo Pablo
- Chagra Chagra Lisandro Gabriel
- Shanelle Mclean Shanita
- Webster Thornhill Thomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 713712, I/A 4 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-28
Empresa: NARA ES SOLAR 21 SL
Apoderado
- Castillo Olmo Pablo
- Chagra Chagra Lisandro Gabriel
- Shanelle Mclean Shanita
- Webster Thornhill Thomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 707725, I/A 4 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-28
VER MAS ACTOS
Información de WEBSTER THORNHILL THOMAS
Mostramos los datos de WEBSTER THORNHILL THOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WEBSTER THORNHILL THOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos